Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 7, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Direktion: Flemming Erik Brosted (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed, at udvikle og anvende alternative metoder til traditionel smertelindring herunder akupunktur og Reiki Healing m.fl., at importere og forhandle medikamenter, præparater og skønhedsprodukter med relation til plastikkirurgi til fremme af sårheling og forebyggelse af keloiddannelse. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-19 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: Alicia Veronica Cuadros Moya, Flemming Erik Brosted (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Navne: Speciallæge Ellitsgaard Privat Plastikkirurgi ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Reelle ejere: Alicia Veronica Cuadros Moya, Flemming Erik Brosted (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Stiftere: Flemming Erik Brosted, Alicia Veronica Cuadros Moya (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)