Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 15.10.2023 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jonas Helbech Nielsen | 20.05.2022 | 14.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lærke Bach | 20.05.2022 | 14.10.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Power House Odense ApS (CVR 44308533) | NORMAL | 15.09.2023 | 100,00% | 100,00% |
Power House Aarhus ApS (CVR 41519541) | NORMAL | 31.05.2022 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
A-Car Leasing ApS (CVR 43350021) | UNDERKONKURS | 25.06.2022 | 12.07.2023 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |