Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gitte Lunde Andresen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gitte Lunde Andresen | 12.04.2016 | Langelands Plads 4, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Good Life Navigator | 43276476 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Good Life Navigator. |
Sidst opdateret den 24.05.2022 og angivet som gældende fra 01.07.2022 (824 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Good Life Dining ApS | 37239089 |
Good Life Fashion ApS | 37239089 |
Good Life Holding ApS | 41014814 |
Goodlife holding ApS | 43311166 |
Good Life Living ApS | 37239089 |
Good Life Society ApS | 37239089 |
Good Life Society Club ApS | 37239089 |
Good Life Society Trust ApS | 37239089 |
GoodLifeSports | 36171456 |
Good Life Studio ApS | 35682058 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitte Lunde Andresen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gitte Lunde Andresen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 33 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |