Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-05 tilføjes Bestyrelse: Janna Saija Saarela (formand) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Lauri Olavi Kuronen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-05 fjernes Direktion: Tuomo Johannes Pentikäinen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-06-22 tilføjes Direktion: Janna Saija Saarela (direktør) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-06-22 tilføjes Vedtægter: 2022-06-22 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Direktion: Tuomo Johannes Pentikäinen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software- og computerløsninger og yde relateret rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-11 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Legale ejere: Veil.ai Oy (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Navne: Veil.ai Denmark ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Reelle ejere: Tuomo Johannes Pentikäinen, Timo Antti Miettinen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Stiftere: Veil.ai Oy (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-11 tilføjes Vedtægter: 2022-05-11 (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)