Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 33, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-17 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: aea@carstenstender.dk (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Legale ejere: Stender Innovation A/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Navne: Udviklingsselskabet Sletteskovvej, Kolding ApS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Reelle ejere: Allan Egeris Arentsen (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Stiftere: Stender Innovation A/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Allan Egeris Arentsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 tilføjes Direktion: Allan Egeris Arentsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-12-23 fjernes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-12-23 fjernes Reelle ejere: Carsten Michael Stender (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-05-25 tilføjes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-05-25 fjernes Direktion: Allan Egeris Arentsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-17 tilføjes Direktion: Allan Egeris Arentsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 33, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at omsætte og udvikle fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-17 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: aea@carstenstender.dk (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Legale ejere: Stender Innovation A/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Navne: Udviklingsselskabet Sletteskovvej, Kolding ApS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Reelle ejere: Carsten Michael Stender, Allan Egeris Arentsen (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Stiftere: Stender Innovation A/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-05-17 tilføjes Vedtægter: 2022-05-17 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-18)