Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Emmasvej 15, 1. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: ma.byg@outlook.dk (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Legale ejere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Navne: MA Byg Aarhus ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Reelle ejere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Stiftere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Mustafa Arican (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emmasvej 15, 1. tv., 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 11, 8464 Galten (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ma.byg@outlook.dk (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 11, 8464 Galten (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Direktion: Mustafa Arican (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er tømrer- og snedkervirksomhed samt hermed anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Legale ejere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Navne: MA Byg Aarhus ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Reelle ejere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Stiftere: Mustafa Arican (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)