Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Schacks Vej 34, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-14 fjernes Bestyrelse: Frederik Oliver Jørgensen (formand) (offentliggjort 2024-07-14)
Den 2024-07-14 fjernes Direktion: Frederik Oliver Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-14)
Den 2024-01-10 tilføjes Bestyrelse: Frederik Oliver Jørgensen (formand) (offentliggjort 2024-07-14)
Den 2024-01-10 tilføjes Direktion: Frederik Oliver Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-14)
Den 2023-12-29 fjernes Direktion: Oliver Christoffer Birkeland Cederholm (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Kasper Fog Martens (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Fog Martens (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive marketingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Oliver Christoffer Birkeland Cederholm (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Legale ejere: Kasper Fog Martens, Oliver Christoffer Birkeland Cederholm (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-06-07 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Navne: Redline Media Group ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-06 fjernes Navne: ApS STM nr. 6460 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Reelle ejere: Kasper Fog Martens, Oliver Christoffer Birkeland Cederholm (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-06-07 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Vedtægter: 2022-06-07 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6460 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)