Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Direktion: Hans Moesgaard Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-06 fjernes Direktion: Hans Moesgaard Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Legale ejere: Hans Moesgaard Lauridsen, Lars Emanuel Moesgaard (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Navne: Moesgaard Gruppen ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Moesgaard Lauridsen, Lars Emanuel Moesgaard (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Stiftere: Lars Emanuel Moesgaard, Hans Moesgaard Lauridsen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-16)