Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Julia Ormstrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsø 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupmindevej 15, 8654 Bryrup (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-12-14 tilføjes Direktion: Julia Ormstrup (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Jimmy René Bech Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Julia Ormstrup (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: Jimmy René Bech Nielsen, Jens Christensen, Lone Sloth Andersen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-14 tilføjes Reelle ejere: Julia Ormstrup (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-14 fjernes Reelle ejere: Jimmy René Bech Nielsen, Jens Christensen, Lone Sloth Andersen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupmindevej 15, 8654 Bryrup (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-05-06 tilføjes Binavne: Bryrup Jens ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Direktion: Jimmy René Bech Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jenslone13@gmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Legale ejere: Jimmy René Bech Nielsen, Jens Christensen, Lone Sloth Andersen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-05-06 tilføjes Navne: JL Bech ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Reelle ejere: Jimmy René Bech Nielsen, Jens Christensen, Lone Sloth Andersen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Stiftere: Lone Sloth Andersen, Jimmy René Bech Nielsen, Jens Christensen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)