Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Reelle ejere: Emil Per Ulf Telander, Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-29 fjernes Reelle ejere: Emil Per Ulf Telander, Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: Hugmun Capital ApS (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-20 tilføjes Legale ejere: Emil Kheri Imsgard (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikling IT løsninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 tilføjes Legale ejere: Hugmun Capital ApS, Emil Per Ulf Telander (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-05-13 tilføjes Navne: ITI Symmetrics ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Navne: Task Events ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 tilføjes Reelle ejere: Emil Per Ulf Telander, Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-05-12 fjernes Reelle ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 tilføjes Vedtægter: 2024-05-13 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-07-05 tilføjes Reelle ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-07-05 fjernes Reelle ejere: Taner Aldemir, Ole Kløvgaard (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Reelle ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 fjernes Legale ejere: Ole Kløvgaard, Taner Aldemir (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-06-01 fjernes Direktion: Ole Kløvgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2022-07-04 fjernes Legale ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-05-16 tilføjes Legale ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni, Taner Aldemir (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: Ole Kløvgaard (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-05-16 tilføjes Reelle ejere: Sammi Kimathi Aziz Bajuni, Taner Aldemir, Ole Kløvgaard (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-05-15 fjernes Reelle ejere: Ole Kløvgaard (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Kløvgaard (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 10, 1. tv., 1453 København K (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Ole Kløvgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2022-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Navne: Task Events ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Stiftere: Ole Kløvgaard (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-11)