Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 31, st. 3., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Hjemmeside: www.bagelstein.dk (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: aso@bagelstein.dk (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: NordicTrueFoods Holding A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Navne: NordicTrueFoods Vesterbrogade A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Stiftere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Christian Boas Linde (formand) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-08 fjernes Direktion: Anders Svingfors Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 31, st. 3., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Tausensgade 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 tilføjes Hjemmeside: www.bagelstein.dk (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: aso@bagelstein.dk (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-16 tilføjes Navne: NordicTrueFoods Vesterbrogade A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-15 fjernes Navne: NordicTrueFoods A/S (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-12 tilføjes Legale ejere: NordicTrueFoods Holding A/S (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Tausensgade 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Boas Linde (formand) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-04-27 tilføjes Direktion: Anders Svingfors Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bagelshop og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-27 tilføjes Navne: NordicTrueFoods A/S (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-27 tilføjes Reelle ejere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Stiftere: Anders Svingfors Olesen (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-04-27 tilføjes Vedtægter: 2022-04-27 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)