Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Pihl | 15.04.2024 | direktør |
Thomas Frederick Medom Lauritsen | 07.03.2024 | adm. dir |
Allison Lynette Breland | 07.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Tröjbom Johansen | 07.03.2024 | 15.04.2024 | direktør |
Anthony Michael Romano | 01.09.2022 | 07.03.2024 | direktør |
Per David Hävermark | 04.05.2022 | 07.03.2024 | direktør |
David Bengt Anders Brandemark | 04.05.2022 | 07.03.2024 | direktør |
Jes Rovsing | 04.05.2022 | 01.09.2022 | direktør |