Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 11, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergparken 20, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergparken 20, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Erling Jacobsens Gade 10, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erling Jacobsens Gade 10, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Erling Jacobsens Gade 10, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erling Jacobsens Gade 10, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-05-04 tilføjes Direktion: Tony Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er værgemålsadministration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: toppen@toppeniry.dk (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: Tony Laursen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Navne: Toppen Administration ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Reelle ejere: Tony Laursen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Stiftere: Tony Laursen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-05)