Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnersvej 84, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IC ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-05-02 tilføjes Direktion: Nicholas Christopher Mørch Green (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Legale ejere: Nicholas Christopher Mørch Green (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Navne: Nicholas Green Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Christopher Mørch Green (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Stiftere: Nicholas Christopher Mørch Green (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-03)