Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilelunden 14, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilelunden 14, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilelunden 14, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkrogen 10, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: allan@cetek.dk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sj@jansenejendomme.dk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: sj@jansenejendomme.dk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Søren Hjardemaal Jansen, Holdingselskabet Allan Brunbjerg ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Søren Hjardemaal Jansen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkrogen 10, 7300 Jelling (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-04-27 tilføjes Direktion: Søren Hjardemaal Jansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-27 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: Søren Hjardemaal Jansen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-04-27 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Industrivej Vejle ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Hjardemaal Jansen (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Stiftere: Søren Hjardemaal Jansen (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Vedtægter: 2022-04-27 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-03)