Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Legale ejere: LVK Holding Otterup ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-11-13 fjernes Legale ejere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skolevej 26, 5450 Otterup (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Laura Kaziukoniené (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-29 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til væsker (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lvkbyg@gmail.com (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-04-29 tilføjes Navne: LVK BYG ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Stiftere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-02)