Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Legale ejere: Mule Scott Struve Holdings ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow, Lars Jensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-05 fjernes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow, Lars Jensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 tilføjes Vedtægter: 2023-07-06 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Scale Capital Fund III K/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scale Capital Fund III K/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Scale GP III ApS (direktør) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at (i) generere afkast på Kommanditselskabets stamkapital ved at foretage investeringer og (ii) udøve al virksomhed, som efter komplementarens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-29 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Interessenter: Scale GP III ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: RISK AND FINANCE ApS, VOICELINK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Navne: Scale SC III K/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Michael Grunow, Lars Jensen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-29)