Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-30 tilføjes Direktion: Chao Wang (direktør) (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-30 tilføjes Vedtægter: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Chao Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 15, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Chao Wang (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-29 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: Chao Wang (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Navne: Vision Mobility ApS (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Chao Wang (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Stiftere: Chao Wang (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)