Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jacob Rasmus Beck Meilvang | 25.03.2024 | 23.06.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Mustafa Inanc | 25.04.2022 | 25.03.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
MT-BYG ApS (CVR 43221051) | NORMAL | 26.04.2022 | 23.06.2024 | 100,00% | 100,00% |