Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Legale ejere: Michael Dona Holding ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 fjernes Legale ejere: Michael Dona Holding ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Overgaard Mortensen, Jan Bertelsen Kjeldsen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 fjernes Reelle ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen, Michael Overgaard Mortensen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Vedtægter: 2024-01-11 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-29 tilføjes Legale ejere: Michael Dona Holding ApS, Hoelgaard Invest ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-04-28 tilføjes Legale ejere: Hoelgaard Invest ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen, Hoelgaard Invest ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen, Michael Overgaard Mortensen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Jan Bertelsen Kjeldsen (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 8, 7600 Struer (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Direktion: Michael Overgaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: JMX Invest ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Stiftere: Jan Bertelsen Kjeldsen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)