Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Hans Ewert Wångdahl | 28.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eivind Bjurstøm | 10.06.2022 | 28.02.2023 | adm. dir |
Bent Kemplar | 20.04.2022 | 10.06.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Ormholt Vang | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anna Katarina Elisabet Almén | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erno Kalle Ilari Hildén | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anco David van der Werff | 28.02.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Carina Malmgren Heander | 28.02.2023 | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annika Gerlach | 10.06.2022 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Bols | 10.06.2022 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Pauck Hansen | 10.06.2022 | 28.02.2023 | formand |
Christina Bruun Geertsen | 20.04.2022 | 10.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bent Kemplar | 20.04.2022 | 10.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Buskov | 20.04.2022 | 10.06.2022 | formand |