Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naternaq 28, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 6, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Catfish ApS. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Matzen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-23 tilføjes Revisor: Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-23 fjernes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Ricco Risager Nielsen, Morten Matzen Hansen, Klaus Karlshøj Poulsen, MAMIA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Matzen Hansen, Klaus Karlshøj Poulsen, Bent Lindholm, Ricco Risager Nielsen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Morten Matzen Hansen, Klaus Karlshøj Poulsen, Bent Lindholm (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: MAMIA HOLDING ApS, Ricco Risager Nielsen, Klaus Karlshøj Poulsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Bent Lindholm, Ricco Risager Nielsen, Klaus Karlshøj Poulsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 6, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-04-22 tilføjes Bestyrelse: Bent Lindholm (formand) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Binavne: AVG.GL ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Direktion: Ricco Risager Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg og udlejning af AV- samt beslægtet udstyr i Grønland. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-22 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: rrn@avg.gl (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Legale ejere: MAMIA HOLDING ApS, Ricco Risager Nielsen, Klaus Karlshøj Poulsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-22 tilføjes Navne: AV Greenland ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Reelle ejere: Bent Lindholm, Ricco Risager Nielsen, Klaus Karlshøj Poulsen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-04-22 tilføjes Stiftere: Ricco Risager Nielsen, MAMIA HOLDING ApS, Klaus Karlshøj Poulsen (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)