Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i unoterede aktier samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed samt endvidere at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Algiecel ApS. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2024-01-23 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-23 tilføjes Vedtægter: 2024-01-23 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heisesgade 22, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Direktion: Jeppe Høier (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i unoterede aktier samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-11 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Tine Kirk Lind, Jeppe Høier (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: E4I Impact ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Tine Kirk Lind, Jeppe Høier (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Stiftere: Tine Kirk Lind, Jeppe Høier (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)