Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Aurikelvej 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Direktion: Michael Riis (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-11 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Navne: MRJN Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Stiftere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MRJN Holding ApS. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurikelvej 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Direktion: Michael Riis (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-11 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: MRJN Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Stiftere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)