Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 23, 9480 Løkken (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bastholm Møllevej 126, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2022-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOT Holding ApS. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-04-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bastholm Møllevej 126, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2022-04-20 tilføjes Direktion: Jacob Saksager (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-20 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Legale ejere: Jacob Saksager (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Navne: Saksager Holding ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Reelle ejere: Jacob Saksager (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-04-20 tilføjes Stiftere: Jacob Saksager (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Vedtægter: 2022-04-20 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)