Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vintervej 15, 3. 20., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-21 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Legale ejere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Navne: Johan Petersen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Reelle ejere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Stiftere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Terapeutisk Træning ApS. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Johan Helminen Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vintervej 15, 3. 20., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Direktion: Johan Helminen Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-21 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Legale ejere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Navne: Johan Petersen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Reelle ejere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Stiftere: Johan Helminen Petersen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)