Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lennart Gutfelt | 31.12.2022 | 10.06.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Lennart Gutfelt | 01.11.2022 | 30.12.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Jonas Gutfelt Skalbo | 19.04.2022 | 31.12.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Andreas Saugmann Kristensen | 19.04.2022 | 01.11.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Rasmus Gutfelt Skalbo | 19.04.2022 | 01.11.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |