Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 123, 11. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@leonarkitekter.dk (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakketoften 3, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakketoften 3, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2022-04-13 tilføjes Direktion: David Saghalati (direktør) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-13 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Legale ejere: Dave Holding ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Navne: León ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Reelle ejere: David Saghalati (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Stiftere: Dave Holding ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Vedtægter: 2022-04-13 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-13)