Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Egeland Diernisse | 13.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Kallesøe Odefey | 12.05.2022 | 13.09.2024 | direktør |
Christian Mengkrogen Melgaard | 12.04.2022 | 12.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Reimer Olesen | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Petersen | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nils Kristof Tipsmark Bouchet | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Erik Philip Ahlstrand | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Emil Kjærsgaard Gadsbøll | 12.05.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Mengkrogen Melgaard | 12.04.2022 | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Ottar | 12.04.2022 | 12.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nils Kristof Tipsmark Bouchet | 12.04.2022 | 11.05.2022 | formand |