Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalkendrupvej 14, 5800 Nyborg (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 31, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kim.hansenogsander@gmail.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hansen & Sander ApS. (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hansen & Sander Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 31, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-04-11 tilføjes Direktion: Tommy Sander Gertsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-11 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Tommy Sander Gertsen, Kim Hansen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: Hansen & Sander Holding ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Tommy Sander Gertsen, Kim Hansen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Stiftere: Tommy Sander Gertsen, Kim Hansen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-12)