Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-01 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NR STAAL ApS. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-04-27 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Miel Holding ApS, MRiis Holding ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: MRJN Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: MRJN Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-04-11 fjernes Legale ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-06 tilføjes Legale ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aurikelvej 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Direktion: Michael Riis (direktør) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-06 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Navne: MRJN Holding ApS (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-04-06 tilføjes Stiftere: Michael Riis, Jacob Nielsen (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-08)