Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falsterbovej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Binavne: AVH Energi ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Direktion: Asger Victor Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-26 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Legale ejere: Asger Victor Hansen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Navne: Lyngvang Energi ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Reelle ejere: Asger Victor Hansen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Stiftere: Asger Victor Hansen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Vedtægter: 2022-03-26 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-07)