Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORB Solutions ApS. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: Charlotte Marie Sørensen Rasmussen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Marie Sørensen Rasmussen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 75, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2023-08-19)
Den 2023-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 105, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2023-08-19)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mfh@orb-solutions.dk (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: mfh255@gmail.com (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 105, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2023-08-19)
Den 2022-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølunden 32, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølunden 32, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Michael Flintegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i datterselskaber samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mfh255@gmail.com (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Michael Flintegaard Hansen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-04-01 tilføjes Navne: M&C Flintegaard Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Flintegaard Hansen (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Stiftere: Michael Flintegaard Hansen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-04)