Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpsgade 20, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Parkvej 45, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-11 tilføjes Hjemmeside: www.ayubi.dk (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: masseh@ayubi.dk (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Prof PC ApS. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Masseh Ayubi (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Masseh Ayubi (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Parkvej 45, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: AYUBI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Reelle ejere: Masseh Ayubi (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Stiftere: Masseh Ayubi (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-01)