Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Bestyrelse | Formål | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Direktion: Maria Helene Hjorth (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-17 fjernes Direktion: Anette Eberhard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IIP CIV I 2022 K/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IIP CIV II 2022 K/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IIP Venture II K/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2024-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 90, 1., 1358 København K (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 90, 1358 København K (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Nellemann Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Jon Steingrim Johnsen (formand) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Michael Nellemann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for IIP Venture II K/S, IIP CIV I 2022 K/S, IIP CIV II 2022 K/S og andre danske og udenlandske kommanditselskaber. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Nellemann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-06-15 fjernes Bestyrelse: Jeanette Kjærsgaard Engdal (formand) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: IIP Denmark P/S (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 90, 1358 København K (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Kjærsgaard Engdal (formand) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Anette Eberhard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i IIP Venture II K/S, IIP Venture II CIV I K/S og IIP Venture II CIV II K/S og andre danske og udenlandske kommanditselskaber. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-30 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-03-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Legale ejere: IIP Denmark P/S (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: IIP Venture II GP ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Stiftere: Simon Krogh (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)