Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendyssen 24, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stendyssen 24, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendyssen 24, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-03-29 tilføjes Direktion: Jannick Skytte (direktør) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-29 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Legale ejere: Safe Marine Service Holding ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Navne: Makazi Invest ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jannick Skytte (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Stiftere: Safe Marine Service Holding ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-30)