Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Andreas Christian Holt Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 103, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Binavne: Olesen Møller Housing ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Direktion: Andreas Christian Holt Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-03-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service ved udlejning af ejendomme samt tilknytninger hertil. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-25 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Legale ejere: AOM Holding ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Navne: OM Housing ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Christian Holt Olesen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-03-25 tilføjes Stiftere: AOM Holding ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede direktion (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-03-25 tilføjes Vedtægter: 2022-03-25 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)