Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-04 fjernes Direktion: Birger Charles Kjærbye (direktør) (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-08 Statstidende Dekret
Den 2023-03-27 tilføjes Navne: ApS af 26.03.2022 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-26 fjernes Navne: Sikkerhedsgruppen ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 tilføjes Vedtægter: 2023-03-27 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-03-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Direktion: Birger Charles Kjærbye (direktør) (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2022-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved salg og levering af rådgivning og kurser i blandt andet førstehjælp og brandsikkerhed samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-26 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Legale ejere: Birger Kjærbye Holding ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Navne: Sikkerhedsgruppen ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-03-26 tilføjes Reelle ejere: Birger Charles Kjærbye (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Stiftere: Birger Kjærbye Holding ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2022-03-26 tilføjes Vedtægter: 2022-03-26 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-10)