Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danagade 2, 4900 Nakskov (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-03-21 tilføjes Binavne: Freya Administration ApS, Bergman Group ApS, Bergman Capital Group ApS, Bergman Capital ApS, Bergman Accounting ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Direktion: Claus Bergman (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-21 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Legale ejere: Claus Bergman (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-03-21 tilføjes Navne: Bergman Bogføring & Invest ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Reelle ejere: Claus Bergman (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Stiftere: Claus Bergman (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-24)