Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.1994 | 20.06.1994 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.01.1994 | 19.06.1994 |
NORMAL | 12.05.1975 | 02.01.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Erik Munk. | 12.05.1975 | 20.06.1994 |
Agner Schmidt Sørensen. | 12.05.1975 | 21.12.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
EGON SKOV TØMRERMESTER ApS | 12.05.1975 | 22.06.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 19.03.1980 | 20.06.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.