Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Bo Trans Sørensen | 22.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Thorlund Haahr | 23.03.2022 | 22.01.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Kruse Rasmussen | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thorlund Haahr | 22.01.2024 | formand |
Michael Ejby Bjørnvig | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Kragelund | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Thorlund Haahr | 23.03.2022 | 21.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Kramarz | 23.03.2022 | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hørsholt | 23.03.2022 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |