Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2022-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: League One Management Investors ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Sustainability Management Invest I K/S. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: per@skaarupfrederiksen.dk (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 139, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-23 tilføjes Direktion: Sebastan Peer Skaarup Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Legale ejere: Sebastan Peer Skaarup Frederiksen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Navne: Investors Alight Management Initiatives ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Reelle ejere: Sebastan Peer Skaarup Frederiksen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Stiftere: Sebastan Peer Skaarup Frederiksen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-23)