Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Emil Hagens | 29.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ojén Andersen | 20.06.2019 | 29.11.2022 | adm. dir |
Anders Nicolai Petri | 01.11.2017 | 19.06.2019 | adm. dir |
Niels Ojén Andersen | 24.10.2012 | 01.11.2017 | direktør |
Morten Hildebrand Andersen | 31.03.2006 | 24.10.2012 | direktør |
Henrik Berenth | 02.01.1973 | 31.03.2006 | direktør |
Jørgen Berenth Jensen | 02.01.1973 | 28.09.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Emil Hagens | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Brejner Hansen | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Juul Jørgensen | 17.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie-Louise Bjerg | 11.04.2018 | 17.08.2022 | formand |
Birger Niels Bøgeblad | 05.07.2016 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Petersen | 21.12.2011 | 20.02.2018 | formand |
Erik Lorenzen | 30.09.2011 | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Favre-Bulle Malling Petersen | 01.11.2008 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ojén Andersen | 31.03.2006 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hildebrand Andersen | 31.03.2006 | 05.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Rix | 01.11.2003 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Finn Højsgaard | 01.11.2003 | 31.03.2006 | formand |
Henrik Berenth | 02.01.1973 | 27.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Otto Valdemar Bjørn Warring | 02.01.1973 | 25.09.2006 | suppleant |
Peter Juel-Berg | 02.01.1973 | 01.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Vestergaard | 02.01.1973 | 01.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Egon Lindstrøm Jensen Høgh | 02.01.1973 | 18.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Berenth Jensen | 02.01.1973 | 28.09.1988 | bestyrelsesmedlem |