Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Valman Karlsen | 22.11.1976 | 24.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Feldfos Karlsen | 11.02.2011 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Feldfos Karlsen | 27.05.2005 | 14.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Brian Steen Taarup Larsen | 06.01.2005 | 27.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Feldfos Karlsen | 15.09.2004 | 06.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Valman Karlsen | 14.03.2001 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Valman Karlsen | 07.02.2001 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Peder Wenzel Pedersen | 28.04.1998 | 02.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Feldfos Karlsen | 05.02.1996 | 14.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bente Feldfos Karlsen | 22.11.1976 | 15.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
John Valman Karlsen | 22.11.1976 | 07.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Robert Brink | 22.11.1976 | 05.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Scharling | 22.11.1976 | 02.03.1990 | bestyrelsesmedlem |