Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Dorthe Nissen | 20.09.2022 | 11.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Dennis Futtrup | 11.04.2022 | 20.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
John Simonsen | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Natascha Betina Nissen | 10.03.2022 | 11.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |