Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 fjernes Bestyrelse: Claus Rosensparre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-18 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-18 fjernes Legale ejere: Hjemstavn Holding ApS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-05 tilføjes Bestyrelse: Alexander Burden-Hansen (formand) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-04 fjernes Bestyrelse: Stefan Andersson Thaarup (formand) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-05 tilføjes Direktion: Stefan Andersson Thaarup (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-05 fjernes Direktion: Claus Rosensparre (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Eichen Hartmann Holding ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-24 fjernes Bestyrelse: Morten Eichen Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-05-01 tilføjes Bibranche: Destillation, rektifikation og blanding af alkohol (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-03-23 tilføjes Binavne: Broløkke Herregårdsdestilleri A/S, Broløkke Herregårdsbryggeri A/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Navne: H5 Broløkke Herregård - Bryggeri og Destilleri A/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-22 fjernes Navne: H5 Broløkke Herregårdsdestilleri & Bryggeri A/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-08 tilføjes Navne: H5 Broløkke Herregårdsdestilleri & Bryggeri A/S (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-17 tilføjes Bestyrelse: Alexander Burden-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-17 fjernes Bestyrelse: Sofie Amalie Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-08 tilføjes Bestyrelse: Sofie Amalie Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provstevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Direktion: Claus Rosensparre (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bryggerivirksomhed og destilleri med produktion af spiritus og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S, Eichen Hartmann Holding ApS, Hjemstavn Holding ApS, Jan Rosenvinge (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-03-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hansen (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Stiftere: Hjemstavn Holding ApS, H5 Capital A/S, Eichen Hartmann Holding ApS, Claus Rosensparre (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)