Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Woom ApS. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 21, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Direktion: Anna Louise Reinholdt (direktør) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Legale ejere: Anna Louise Reinholdt (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Navne: Anna Reinholdt Holding ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Reelle ejere: Anna Louise Reinholdt (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Stiftere: Anna Louise Reinholdt (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-15)