Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-06 fjernes Direktion: Per Torben Ellebo (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-06 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-10 Statstidende Dekret
Den 2024-04-14 tilføjes Direktion: Per Torben Ellebo (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-14 fjernes Direktion: Bo Hannemann Sander (direktør) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 tilføjes Legale ejere: Per Torben Ellebo (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 fjernes Legale ejere: Sanders Group ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 tilføjes Navne: Selskab af 140424 ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-13 fjernes Navne: Sanders Operations ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 tilføjes Reelle ejere: Per Torben Ellebo (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 fjernes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander, Juliana Garcez Young, Jonas Buhl Gregersen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-14 tilføjes Vedtægter: 2024-04-14 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander, Juliana Garcez Young, Jonas Buhl Gregersen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-09-28 fjernes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-07-26 fjernes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2022-03-14 tilføjes Direktion: Bo Hannemann Sander (direktør) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere og udføre udlejningsaktiviteter globalt og dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-14 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Legale ejere: Sanders Group ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-03-14 tilføjes Navne: Sanders Operations ApS (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-03-14 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-03-14 tilføjes Stiftere: Sanders Group ApS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-03-14 tilføjes Vedtægter: 2022-03-14 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-13)