Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander, Jonas Buhl Gregersen (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-09-28 fjernes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Reelle ejere: Juliana Garcez Young (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-27 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-07-26 fjernes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-01-25 tilføjes Vedtægter: 2023-01-25 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2022-03-10 tilføjes Direktion: Bo Hannemann Sander (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, anvende, administrere og udleje møbler i forbindelse med udlejning af ejendomme globalt samt dermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-10 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Legale ejere: Sanders Group ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Navne: Sanders Furniture ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Reelle ejere: Bo Hannemann Sander (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Stiftere: Sanders Group ApS (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Vedtægter: 2022-03-10 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-11)