Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2024-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-09 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Legale ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Navne: Berg & Maansson ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Reelle ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Stiftere: Volkan Sejer Berg, Mick Jack Maansson (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Volkan Sejer Berg (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-04-05 tilføjes Legale ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-04-04 fjernes Legale ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 tilføjes Reelle ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-04-04 fjernes Reelle ejere: Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Mick Jack Maansson (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-29 fjernes Legale ejere: Mick Jack Maansson (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-09 tilføjes Legale ejere: Mick Jack Maansson, Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 fjernes Reelle ejere: Mick Jack Maansson (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-09 tilføjes Reelle ejere: Mick Jack Maansson, Volkan Sejer Berg (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 7, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-09 tilføjes Direktion: Mick Jack Maansson (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-09 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Navne: Berg & Maansson ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Stiftere: Volkan Sejer Berg, Mick Jack Maansson (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-03-09 tilføjes Vedtægter: 2022-03-09 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Skiltevogn Service ApS. (offentliggjort 2022-03-14)